Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B73742454 |
---|---|
Antigüedad | 12 años (01/02/2012) |
Domicilio | Cr Abanilla .07 30140 - (Santomera) - Murcia |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | MARCOS NATURAL ETT SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Murcia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Otros / varios |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ABDENBI EL MOURID (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2017 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000301118TARE NATURAL ETT SL |
||
---|---|---|
Cierre provisional | hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | |
Registro Mercantil de MURCIA T 2866 , F 103, S 8, H MU78155, I/A 1 b (20.06.22) CVE: BORME-A-2022-121-30 |
N° de acto 000055070TARE NATURAL ETT SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | JOSEFA LOPEZ NAVARRO |
Registro Mercantil de MURCIA T 3147 , F 198, S 8, H MU 78155, I/A 10 (30.01.19) CVE: BORME-A-2019-25-30 |
N° de acto 000055069TARE NATURAL ETT SL |
||
---|---|---|
Pérdida del caracter de unipersonalidad. | ||
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | JOSEFA LOPEZ NAVARRO |
Nombramientos. | ADM.UNICO: | MARIA DEL MAR LOPEZ NAVARRO |
Registro Mercantil de MURCIA T 3147 , F 198, S 8, H MU 78155, I/A 9 (30.01.19) CVE: BORME-A-2019-25-30 |
N° de acto 000027365TARE NATURAL ETT SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | JOSE ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ |
Registro Mercantil de MURCIA T 3147 , F 198, S 8, H MU 78155, I/A 8(15.01.19) CVE: BORME-A-2019-14-30 |
N° de acto 000022204MARCOS NATURAL ETT SL |
||
---|---|---|
Cambio de denominación social. | TARE NATURAL ETT SL | |
Registro Mercantil de MURCIA T 3147 , F 198, S 8, H MU 78155, I/A 7 (11.01.19) CVE: BORME-A-2019-12-30 |
N° de acto 000017191MARCOS NATURAL ETT SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | JOSEFA LOPEZ NAVARRO |
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ABDENBI ELMOURID OUAHID |
Nombramientos. | Adm. Unico: | JOSEFA LOPEZ NAVARRO |
Registro Mercantil de MURCIA T 3147 , F 198, S 8, H MU78155, I/A 6 ( 9.01.19) CVE: BORME-A-2019-10-30 |
N° de acto 000251868MARCOS NATURAL ETT SL |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Se modifica el NIE del administrador único pasando a tener DNI número 29.595.340-K.- | |
Registro Mercantil de MURCIA T 2866, F 105, S 8, H MU 78155, I/A a ( 8.06.18) CVE: BORME-A-2018-113-30 |
N° de acto 000251867MARCOS NATURAL ETT SL |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | En la inscripción 1ª se hace constar por obtención de la nacionalidad española del administrador único su DNI número 29.595.350-K y su nombre y apellidos Abdenbi El Mourid Ouahid.- | |
Registro Mercantil de MURCIA T 2866 , F 103, S 8, H MU 78155, I/A 1 (3.02.12) CVE: BORME-A-2018-113-30 |
N° de acto 000227051MARCOS NATURAL FRUIT ETT SL |
||
---|---|---|
Cambio de denominación social. | MARCOS NATURAL ETT SL | |
Registro Mercantil de MURCIA T 3147 , F 197, S 8, H MU 78155, I/A 5(20.05.16) CVE: BORME-A-2016-100-30 |
N° de acto 000105981MARCOS NATURAL FRUIT ETT SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | JOSE ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ |
Registro Mercantil de MURCIA T 3147 , F 197, S 8, H MU 78155, I/A 4(29.02.16) CVE: BORME-A-2016-45-30 |
Ver más actos del BORME de TARE NATURAL ETT SL
100.000,00 Euros
29/02/2016
Result. Suscrito103.000,00 Euros
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TARE NATURAL ETT SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | MARIA DEL MAR LOPEZ NAVARRO | 30/01/2019 | 2 | |
Administrador único | ABDENBI EL MOURID | 03/02/2012 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados