Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B90036096 |
---|---|
Antigüedad | 12 años (09/11/2012) |
Domicilio | Cl. Muelle De Las Delicias, S/n. 41013 - Sevilla |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | 3*** |
Cargo Directivo | CALABUIG GIMENO CELIA (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | MUÑIZ GRIJALVO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000036243AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | ROMERO HERNANDO JUAN ANTONIO |
Apo.Sol.: | ROMERO HERNANDO JUAN ANTONIO | |
Apo.Sol.: | GUEMESMERE JESUS | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CALABUIG PASCUAL MARTA |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6904 , F 187, S 8, H SE95394, I/A 21 (16.01.24) CVE: BORME-A-2024-16-41 |
N° de acto 000297562AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | GUEMES MERE JESUS |
Apo.Sol.: | ARTES ARNAU PAULA | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6904 , F 187, S 8, H SE 95394,I/A 20 (21.06.23) CVE: BORME-A-2023-123-41 |
N° de acto 000025620AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | La fecha de apoderamiento es 14 de noviembre de 2022.- Inscripción 19ª.- | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6904 , F 186, S 8, HSE 95394, I/A 19 (22.12.22) CVE: BORME-A-2023-11-41 |
N° de acto 000002952AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | ROMERO HERNANDO JUAN ANTONIO |
Apo.Sol.: | ALCAZAR GONZALEZ ROCIO | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ MICO JUANJOSE | |
Apo.Sol.: | MELCHOR IBAÑEZ AGUSTIN | |
Modificación de poderes. | Apo.Manc.: | MELCHOR IBAÑEZ AGUSTIN |
Apo.Manc.: | ROMERO HERNANDOJUAN ANTONIO | |
Apo.Manc.: | ALCAZAR GONZALEZ ROCIO | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ MICO JUAN JOSE | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6904 , F 186, S 8, H SE 95394,I/A 19 (22.12.22) CVE: BORME-A-2023-1-41 |
N° de acto 000318119AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | SANCHEZ MOLINO ENRIQUE |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | MELCHOR IBAÑEZ AGUSTIN |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5617 , F 225, S 8, H SE 95394, I/A 18 (11.09.20). CVE: BORME-A-2020-184-41 |
N° de acto 000014557AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Auditor: | MUÑIZ GRIJALVO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5617 , F 225, S 8, H SE95394, I/A 17 ( 7.01.20) CVE: BORME-A-2020-9-41 |
N° de acto 000386598AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 1.644.155,84 Euros |
Resultante Suscrito: | 556.247,47 Euros | |
Ampliación de capital. | Capital: | 943.929,33 Euros |
Resultante Suscrito: | 1.500.176,80 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 5.Capital social.- |
Artículo de los estatutos: | 5. Capital social.- | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5617 , F 224, S 8, H SE 95394, I/A 16 (17.09.18) CVE: BORME-A-2018-184-41 |
N° de acto 000213348AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | GARCIA COMIN DIONISIO |
Apo.Sol.: | ALCALA BETANZOS MARCIAL | |
Apo.Sol.: | CATURLA RUBIO ISABEL MARIA | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5617 , F 223, S 8, H SE 95394, I/A 15 (10.05.18) CVE: BORME-A-2018-95-41 |
N° de acto 000187654AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | EXPOSITO LAENCUENTRA JOSE FELIX |
Nombramientos. | Consejero: | CALABUIG GIMENOEUGENIO |
Consejero: | CALABUIG GIMENO CELIA | |
Consejero: | CIVERA MAFE JESUS | |
Consejero: | CAMPOS GUINOT VICTOR | |
Consejero: | FAJARDO MONTAÑANA VICENTE | |
Presidente: | CALABUIG GIMENO EUGENIO | |
SecreNoConsj: | MARTINEZ MICO JUAN JOSE | |
Modificaciones estatutarias. | MODIFICA LOS ARTICULOS: 7º "TRANSMISION DE PARTICIPACIONES", 24ª Y 25º "ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD"; YREFUNDE TODOS SUS ESTATUTOS SOCIALES EN UN NUEVO TEXTO.- | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo deAdministración: Administrador único a Consejo de administración | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5617 , F 153, S 8, H SE 95394, I/A 14(23.04.18) CVE: BORME-A-2018-83-41 |
N° de acto 000450980AQUAGESTION SUR, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | ROMERO HERNANDO JUAN ANTONIO |
Apo.Manc.: | ALCAZAR GONZALEZ ROCIO | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ MOLINOENRIQUE | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ MICO JUAN JOSE | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5617 , F 153, S 8, H SE 95394, I/A 13 ( 6.11.17) CVE: BORME-A-2017-218-41 |
Ver más actos del BORME de AQUAGESTION SUR SL
943.929,33 Euros
17/09/2018
Result. Suscrito1.500.176,80 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AQUAGESTION SUR SL.
Auditor CuentasMUÑIZ GRIJALVO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA
Reflexión sobre el ascenso en el ranking de ventas de AQUAGESTION SUR SL
Se ofrece una reflexión sobre el ascenso en el ranking de ventas de AQUAGESTION SUR SL en 2022 de Infonif. Con ventas de 2,60 M? en 2022 superiores a las ventas de 2021 en 1,78 M?, AQUAGESTION SUR SL ha experimentado un aumento en su posición en el mercado. Este cambio sugiere una mejora en la estrategia empresarial y un mayor enfoque en el crecimiento y la expansión. Para una comprensión más profunda de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de AQUAGESTION SUR SL. Estas cuentas ofrecen detalles sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Acceda a las cuentas anuales visitando el siguiente enlace: Cuentas Anuales de AQUAGESTION SUR SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CALABUIG GIMENO CELIA | 23/04/2018 | 8 | |
Presidente | CALABUIG GIMENO EUGENIO | 23/04/2018 | 45 | |
Consejero | CALABUIG GIMENO EUGENIO | 23/04/2018 | 45 | |
Consejero | CAMPOS GUINOT VICTOR | 23/04/2018 | 3 | |
Consejero | CIVERA MAFE JESUS | 23/04/2018 | 3 | |
Consejero | FAJARDO MONTAÑANA VICENTE | 23/04/2018 | 29 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados