N° de acto 000029845ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | AUDITORA GALEGA DE CONTAS SLP |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 372 , F 6, S 8, H SC 5126, I/A 20 (11.01.23) CVE: BORME-A-2023-13-15 |
N° de acto 000414268ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | VALIÑO ESPIÑEIRA MARIA ASCENSION |
Secretario: | VALIÑO ESPIÑEIRA MARIA ASCENSION | |
Consejero: | GARCIA VALIÑO SARA | |
Consejero: | GARCIA VALIÑO SANTIAGO VICTOR | |
Consejero: | CASTRO CAAMAÑO PABLO | |
Presidente: | GARCIAVALIÑO SARA | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 372 , F 6, S 8, H SC 5126, I/A 19 ( 6.09.22) CVE: BORME-A-2022-176-15 |
N° de acto 000013575ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | AUDITORA GALEGA DE CONTAS SLP |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 49 , F 104, S 8, H SC 5126, I/A 18 ( 3.01.20) CVE: BORME-A-2020-9-15 |
N° de acto 000473389ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO PASTOR |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 49 , F 104, S 8, H SC 5126, I/A 17 (7.11.19) CVE: BORME-A-2019-220-15 |
N° de acto 000473388ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO PASTOR |
Presidente: | LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO PASTOR | |
Nombramientos. | Presidente: | GARCIA VALIÑO SARA |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 49 , F 104, S 8, H SC 5126, I/A 16 ( 7.11.19) CVE: BORME-A-2019-220-15 |
N° de acto 000190821ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | VALIÑO ESPIÑEIRA MARIA ASCENSION |
Apo.Man.Soli: | CASTRO CAAMAÑO PABLO | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 49 , F103, S 8, H SC 5126, I/A 15 (25.04.19) CVE: BORME-A-2019-84-15 |
N° de acto 000335050ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO PASTOR |
Consejero: | VALIÑO ESPIÑEIRA MARIA ASCENSION | |
Secretario: | VALIÑOESPIÑEIRA MARIA ASCENSION | |
Consejero: | GARCIA VALIÑO SARA | |
Consejero: | GARCIA VALIÑO SANTIAGO VICTOR | |
Consejero: | CASTRO CAAMAÑOPABLO | |
Presidente: | LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO PASTOR | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 49 , F 102, S 8, H SC 5126, I/A 14 ( 4.08.17) CVE: BORME-A-2017-154-15 |
N° de acto 000007152ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | AUDITORA GALEGA DE CONTAS SLP |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 49 , F 102, S 8, H SC 5126, I/A 13 (29.12.16) CVE: BORME-A-2017-4-15 |
N° de acto 000016884ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | AUDITORA GALEGA DE CONTAS SLP |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 49 , F 102, S 8, H SC 5126, I/A 12 ( 8.01.14) CVE: BORME-A-2014-10-15 |
N° de acto 000346697ROYDISA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO PASTOR |
Reelecciones. | Consejero: | LOPEZ MIRAGAYAANTONIO PASTOR |
Consejero: | VALIÑO ESPIÑEIRA MARIA ASCENSION | |
Secretario: | VALIÑO ESPIÑEIRA MARIA ASCENSION | |
Consejero: | GARCIA VALIÑO SARA | |
Consejero: | GARCIA VALIÑO SANTIAGO VICTOR | |
Consejero: | CASTRO CAAMAÑO PABLO | |
Presidente: | LOPEZ MIRAGAYAANTONIO PASTOR | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 49 , F 102, S 8, H SC 5126, I/A 11 ( 1.08.12) CVE: BORME-A-2012-158-15 |
Ver más actos del BORME de ROYDISA SA
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión