Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B15059116 |
---|---|
Antigüedad | 41 años (06/06/1983) |
Domicilio | Cl San Salvador 32 15404 - (Ferrol) - La Coruña |
Teléfono | 981324*** |
- | |
WEB | roncur*** |
Denominación anterior | RON CURIEL SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de La Coruña |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Equipos industriales |
---|---|
Nº de Empleados | 2*** |
Cargo Directivo | DE LAS HERAS BRIONES MARIA AMPARO (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | AUREN AUDITORES NOROESTE SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000527589RON CURIEL, S.L.(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | En el BORME nº 153 del presente año, bajo el nº 13314852018, Se publicó el nombramiento como Presidente a favorde Doña María Amparo Ron De Las Heras, cuando el nombramiento correcto lo es a favor de DOÑA MARIA AMPARO DE LASHERAS BRIONES.- | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 154, S 8, H C 2158, I/A 12 ( 2.08.18) CVE: BORME-A-2021-233-15 |
N° de acto 000031708RON CURIEL SL(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 4. Relativo al domicilio social: Tendrá efecto desde el 01-01-19. |
Otrosconceptos: | El cambio de domicilio social adoptado por acuerdo de la Junta Universal celebrada el 18 de diciembre de 2018, tendráefecto desde el día 01 de enero de 2019.- | |
Cambio de domicilio social. | AVDA GONZALO NAVARRO 17 - POLIGONO RIO DOPOZO (NARON) | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 154, S 8, H C 2158, I/A 13 (16.01.19) CVE: BORME-A-2019-16-15 |
N° de acto 000331485RON CURIEL SL(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | RON DE LAS HERAS JESUS |
Nombramientos. | Vicepresid.: | RON DE LAS HERAS JESUS |
Consejero: | DE LAS HERAS BRIONES MARIA AMPARO | |
Presidente: | RON DE LAS HERAS MARIA AMPARO | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T884 , F 154, S 8, H C 2158, I/A 12 ( 2.08.18) CVE: BORME-A-2018-153-15 |
N° de acto 000208403RON CURIEL SL(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | AUREN AUDITORES NOROESTE SL |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 154, S 8, H C 2158, I/A 11 ( 7.05.12) CVE: BORME-A-2012-92-15 |
N° de acto 001002296RON CURIEL SL(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2012-92-15 | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 154, S 8, H C 2158, I/A 11 ( 7.05.12) CVE: BORME-A-2012-92-15 |
N° de acto 000173127RON CURIEL SL(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 160.013,46 Euros |
Resultante Suscrito: | 350.017,43 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Artículode los estatutos: 5.- Relativo al capital social | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 154, S 8, H C 2158, I/A 10 (21.04.10) CVE: BORME-A-2010-80-15 |
N° de acto 000009779RON CURIEL SL(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO JOSE |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 153, S 8, H C 2158, I/A 9(30.12.09) CVE: BORME-A-2010-6-15 |
N° de acto 000520915RON CURIEL SA(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | RON CURIEL SL |
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | RON CURIELJESUS |
Adm. Solid.: | DE LAS HERAS BRIONES MARIA AMPARO | |
Nombramientos. | Consejero: | RON DE LAS HERAS JESUS |
Con.Delegado: | RON DE LAS HERAS JESUS | |
Consejero: | RON DE LAS HERAS MANUEL RICARDO | |
Secretario: | RON DE LAS HERAS MANUELRICARDO | |
Presidente: | RON DE LAS HERAS JESUS | |
Consejero: | RON DE LAS HERAS MARIA AMPARO | |
Consejero: | RON DE LAS HERASLAURA | |
Ampliación de capital. | Capital: | 99.852,15 Euros |
Resultante Suscrito: | 190.003,97 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo de administración |
Artículo de los estatutos: | RELATIVOAL CAPITAL SOCIAL.- | |
Otros conceptos: | SE MODIFICA Y REFUNDE EL TEXTO DE LOS ESTATUTOS AJUSTANDOLOS A LANUEVA FORMA SOCIAL Y AL AUMENTO DE CAPITAL PRODUCIDO | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 152, S 8, H C 2158, I/A 8 (2.12.09) CVE: BORME-A-2009-238-15 |
N° de acto 000518985RON CURIEL SA(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Suscrito: | 4.000.000 Ptas |
Desembolsado: | 4.000.000 Ptas | |
Resultante Suscrito: | 15.000.000 Ptas | |
ResultanteDesembolsado: | 15.000.000 Ptas | |
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.- |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 145, S 8, H C 2158, I/A 7 ( 2.12.09) CVE: BORME-A-2009-237-15 |
N° de acto 000748887RON CURIEL SA(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-A-2009-237-15 | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 884 , F 145, S 8, H C 2158, I/A 7 ( 2.12.09) CVE: BORME-A-2009-237-15 |
Ver más actos del BORME de RON CURIEL SL
160.013,46 Euros
21/04/2010
Result. Suscrito350.017,43 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de RON CURIEL SL.
Auditor CuentasAUREN AUDITORES NOROESTE SL
Análisis del Descenso en el Ranking de Ventas de RON CURIEL SL
El análisis del ranking de ventas de 2022 de Infonif revela un cambio notable para RON CURIEL SL. A pesar del aumento en las ventas, de 3,21 M? en 2021 a 3,30 M? en 2022, la empresa ha descendido en el ranking. Este descenso puede indicar desafíos adicionales en áreas como la eficiencia operativa o la rentabilidad. RON CURIEL SL debe tomar medidas para abordar estas áreas y mejorar su posición en el mercado. Las cuentas anuales ofrecen una visión detallada de la situación financiera de RON CURIEL SL, con balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Descubre más sobre las cuentas anuales aquí: Cuentas Anuales de RON CURIEL SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | DE LAS HERAS BRIONES MARIA AMPARO | 02/08/2018 | 1 | |
Vicepresidente | RON DE LAS HERAS JESUS | 02/08/2018 | 2 | |
Presidente | RON DE LAS HERAS MARIA AMPARO | 02/08/2018 | 1 | |
Consejero | RON DE LAS HERAS JESUS | 02/12/2009 | 2 | |
Consejero delegado | RON DE LAS HERAS JESUS | 02/12/2009 | 2 | |
Consejero | RON DE LAS HERAS LAURA | 02/12/2009 | 1 | |
Secretario | RON DE LAS HERAS MANUEL RICARDO | 02/12/2009 | 1 | |
Consejero | RON DE LAS HERAS MANUEL RICARDO | 02/12/2009 | 1 | |
Consejero | RON DE LAS HERAS MARIA AMPARO | 02/12/2009 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados