N° de acto 000216904IBIZATOURS & ISLANDBUS, S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | JUAN BARAS SUSANA |
Apo.Manc.: | CORTES MANZANO ANTONIO | |
Apo.Manc.: | COSTA GOTARREDONAMIGUEL | |
Apo.Manc.: | CABALLERO COBOS JUAN FRANCISCO | |
Apo.Manc.: | NOGUERA JUAN JORGE | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 327, L 325, F 175, S 8, H IB7171, I/A 20 (29.04.24) CVE: BORME-A-2024-91-07 |
N° de acto 000084628IBIZATOURS & ISLANDBUS, S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | MOORE IBERGRUP AUDITORES S.A.P |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 327, L 325, F 175, S 8, H IB 7171, I/A 19(13.02.24) CVE: BORME-A-2024-35-07 |
N° de acto 000373125IBIZATOURS & ISLANDBUS, S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 2.102.550,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 713.950,00 Euros | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 327, L325, F 174, S 8, H IB 7171, I/A 18 (11.08.23) CVE: BORME-A-2023-158-07 |
N° de acto 000299197IBIZATOURS & ISLANDBUS S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RUIZ GARCIA ELOY |
Cons.Del.Man: | RUIZ GARCIA ELOY | |
Nombramientos. | Cons.Del.Man: | CORTES MANZANO ANTONIO |
Consejero: | CORTES MANZANO ANTONIO | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 327, L 325, F 174, S 8, H IB 7171,I/A 17 (14.06.21). CVE: BORME-A-2021-116-07 |
N° de acto 000027266IBIZATOURS & ISLANDBUS S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | MOORE IBERGRUP AUDITORES S.A.P |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 327, L 325, F 174, S 8, H IB 7171, I/A 16(13.01.21) CVE: BORME-A-2021-13-07 |
N° de acto 000283907IBIZATOURS & ISLANDBUS S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CABALLERO MUÑOZ ANTONIO |
Vicepresid.: | CABALLERO MUÑOZ ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO MUÑOZ ANTONIO | |
Nombramientos. | Consejero: | CABALLERO COBOS JUAN FRANCISCO |
Vicepresid.: | COSTAGOTARREDONA MIGUEL | |
Cons.Del.Man: | COSTA GOTARREDONA MIGUEL | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 327, L 325, F 174, S 8, H IB7171, I/A 15 ( 2.07.18) CVE: BORME-A-2018-130-07 |
N° de acto 000004396IBIZATOURS & ISLANDBUS S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | MOORE STEPHENS IBERGRUP S.A.P |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 327, L 325, F 174, S 8, H IB 7171, I/A 14(22.12.17) CVE: BORME-A-2018-3-07 |
N° de acto 000285055IBIZATOURS & ISLANDBUS, S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JUAN GUASCH VICENTE |
Presidente: | JUAN GUASCH VICENTE | |
Cons.Del.Man: | JUAN GUASCHVICENTE | |
Nombramientos. | Consejero: | JUAN BARAS SUSANA |
Presidente: | JUAN BARAS SUSANA | |
Cons.Del.Man: | JUAN BARASSUSANA | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 160, L 159, F 61, S 8, H IB 7171, I/A 13 ( 6.07.15) CVE: BORME-A-2015-130-07 |
N° de acto 000025506IBIZATOURS & ISLANDBUS, S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | MOORE STEPENS IBERGRUP S.A.P |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 169, L 168, F 61, S 8, H IB 7171, I/A 12(13.01.15) CVE: BORME-A-2015-14-07 |
N° de acto 000012762IBIZATOURS & ISLANDBUS, S.L.(R.M. EIVISSA) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Auditor: | BDO AUDIBERIA AUDITORES S.L |
Nombramientos. | Auditor: | MOORE STEPENS IBERGRUP S.A.P |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 160, L 159, F 61, S 8, H IB 7171, I/A 11 (27.12.11) CVE: BORME-A-2012-7-07 |
Ver más actos del BORME de IBIZATOURS & ISLANDBUS SL
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión