Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B07938335 |
---|---|
Antigüedad | 25 años (12/03/1999) |
Domicilio | Cl Maquinaria 4 1 3 07011 - (Palma) - Islas Baleares |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | MAXIM CONFORT MALLORCA SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Islas Baleares |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
---|---|
Nº de Empleados | 2*** |
Cargo Directivo | MOLINA EXPOSITO ANTONIO JOSE (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000057977DESCANSARTE MALLORCA, SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 25. "ARTICULO 25.- El ejercicio social comenzará el 1 de enero de cada año yterminará el 31 de diciembre del mismo año. Se excepciona de lo anterior, el ejercicio que se inició el día 1 de julio de 2017 y quefinalizará el 31 de diciembre de 2017." |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2443 , F 145, S 8, H PM 31386, I/A 11 (30.01.18) CVE: BORME-A-2018-26-07 |
N° de acto 000358160DESCANSARTE MALLORCA, SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 24.500,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 23.500,00 Euros | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2443 , F 145,S 8, H PM 31386, I/A 10 (23.08.11) CVE: BORME-A-2011-167-07 |
N° de acto 000358127MAXIM CONFORT MALLORCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | VILLALONGA GOMILA CATALINA |
Nombramientos. | Adm. Unico: | MOLINA EXPOSITO ANTONIOJOSE |
Cambio de denominación social. | DESCANSARTE MALLORCA, SL | |
Cambio de domicilio social. | C/ DE LA MAQUINARIA4 1 - OFICINA 3. POLIGONO SON (PALMA DE MALLORCA) | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2443 , F 145, S 8, H PM 31386, I/A 9 (22.08.11) CVE: BORME-A-2011-167-07 |
N° de acto 000353779MAXIM CONFORT MALLORCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | A consecuencia de la modificación del ejercicio social, que comenzará el01/07 de cada año y terminará el 30/06 del año siguiente. Con excepción del ejercicio que se inició el 01/01/2011 que finalizará el30/06/2011, se modifica la redacción del artículo 25º de los |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2443 , F 144, S 8, H PM 31386, I/A 8 (18.08.11) CVE: BORME-A-2011-164-07 |
N° de acto 000302897MAXIM CONFORT MALLORCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | MOLINA EXPOSITO ANTONIO |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2443 , F 144, S 8, H PM 31386, I/A 7 (12.07.11) CVE: BORME-A-2011-138-07 |
N° de acto 000122672MAXIM CONFORT MALLORCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | MOLINA EXPOSITO ANTONIO |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2443 , F 144, S 8, H PM 31386, I/A 6 ( 9.03.11) CVE: BORME-A-2011-54-07 |
N° de acto 000480826MAXIM CONFORT MALLORCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | VILLALONGA GOMILA CATALINA |
Adm. Solid.: | MOLINA EXPOSITO ANTONIO | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | VILLALONGA GOMILA CATALINA |
Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidariosa Administrador único.Modificación de la redacción del artículo 16º de los Estatutos Sociales |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 1631 , F 69, S 8, HPM 31386, I/A 5 (15.12.10) CVE: BORME-A-2010-247-07 |
N° de acto 000791845MAXIM CONFORT MALLORCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2010-247-07 | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 1631 , F 69, S 8, HPM 31386, I/A 5 (15.12.10) CVE: BORME-A-2010-247-07 |
N° de acto 000020150MAXIM CONFORT MALLORCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-196-07 | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 1631 , F 69, S 8, HPM 31386, I/A 5 (15.12.10) CVE: BORME-A-2010-247-07 |
N° de acto 000000238MAXIM CONFORT MALLORCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ FERTILITZANTS 1 - POLIGONO DE SON VALENTI. (PALMA DE MALLORCA) | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 1631 , F 69, S 8, H PM 31386, I/A 4 (17.12.09) CVE: BORME-A-2010-1-07 |
Ver más actos del BORME de DESCANSARTE MALLORCA SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DESCANSARTE MALLORCA SL.
Auditor Cuentas-
Análisis del Descenso en el Ranking de Ventas de DESCANSARTE MALLORCA SL
El análisis del ranking de ventas de 2022 de Infonif revela un cambio notable para DESCANSARTE MALLORCA SL. A pesar del aumento en las ventas, de 4,78 M? en 2021 a 5,35 M? en 2022, la empresa ha descendido en el ranking. Este descenso puede indicar desafíos adicionales en áreas como la eficiencia operativa o la rentabilidad. DESCANSARTE MALLORCA SL debe tomar medidas para abordar estas áreas y mejorar su posición en el mercado. Las cuentas anuales ofrecen una visión detallada de la situación financiera de DESCANSARTE MALLORCA SL, con balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Descubre más sobre las cuentas anuales aquí: Cuentas Anuales de DESCANSARTE MALLORCA SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | MOLINA EXPOSITO ANTONIO JOSE | 22/08/2011 | 3 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados