Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B67087718 |
---|---|
Antigüedad | 7 años (29/09/2017) |
Domicilio | Cl Sant Marius 51 08022 - Barcelona |
Teléfono | 932202*** |
(cli***) | |
WEB | volav*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | 4*** |
Cargo Directivo | BALAGUE CAVA JOEL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2021 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000464910VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Nombramientos. | ADM.CONCURS.: | CONVENIA PROFESIONAL SLP |
REP.ADM.CONC: | BERNABEU ANTON MARC | |
Otrosconceptos: | JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO744/2023, AUTO FIRME DE FECHA 26/06/2023, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 47685 , F 50, S 8, H B 510484, I/A 17 (26.10.23) CVE: BORME-A-2023-209-08 |
N° de acto 000477862VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 471,08 Euros |
Resultante Suscrito: | 10.950,95 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | ART.18:CONVOCATORIA | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 47685 , F 48, S 8, H B 510484, I/A 16 (25.10.22) CVE: BORME-A-2022-209-08 |
N° de acto 000013374VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | GRAU RECTO EULALIA |
Registro Mercantil de BARCELONA T 47685 , F 47, S 8, H B 510484, I/A 15 ( 4.01.22) CVE: BORME-A-2022-8-08 |
N° de acto 000004756VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 15,87 Euros |
Resultante Suscrito: | 10.479,87 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 47685 , F 46, S 8, H B510484, I/A 14 (29.12.21) CVE: BORME-A-2022-3-08 |
N° de acto 000237415VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Nombramientos. | DTOR.GENERAL: | BALAGUE CAVA JOEL. V- |
SEC NO CON: | BURGELL BONET ROBERT | |
Registro Mercantil de BARCELONA T47685 , F 45, S 8, H B 510484, I/A 13 (11.05.21) CVE: BORME-A-2021-93-08 |
N° de acto 000156582VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Consejero: | BERNADI ROS SERGI |
Nombramientos. | Consejero: | JME VENTURE CAPITAL SGEIC SA |
REPR.143 RRM: | GIL PEREZ SAMUEL | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 47685 , F 45, S 8, H B 510484, I/A 12 (26.03.21) CVE: BORME-A-2021-64-08 |
N° de acto 000126156VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 1.297,96 Euros |
Resultante Suscrito: | 10.464,00 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 47311 , F 149, S 8, H B510484, I/A 11 ( 9.03.21) CVE: BORME-A-2021-52-08 |
N° de acto 000118448VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | MODIFICACION DEL ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 47311 , F 149, S 8, H B 510484, I/A 10 ( 5.03.21) CVE: BORME-A-2021-49-08 |
N° de acto 000056448VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 14,60 Euros |
Resultante Suscrito: | 9.166,04 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 46131 , F 148, S 8, H B510484, I/A 9 (27.01.21) CVE: BORME-A-2021-24-08 |
N° de acto 000437989VOLAVA S.L |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 853,81 Euros |
Resultante Suscrito: | 9.151,44 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 47311 , F 145, S 8, H B510484, I/A 8 ( 2.12.20) CVE: BORME-A-2020-238-08 |
Ver más actos del BORME de VOLAVA SL
471,08 Euros
25/10/2022
Result. Suscrito10.950,95 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de VOLAVA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicesecretario no consejero | BURGELL BONET ROBERT | 11/05/2021 | 28 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | GIL PEREZ SAMUEL | 26/03/2021 | 17 | |
Consejero | JME VENTURE CAPITAL SGEIC SA | 26/03/2021 | 29 | |
Consejero | SENTIS FERNANDEZ JAVIER | 03/06/2020 | 1 | |
Consejero | BALAGUE CAVA JOEL | 16/08/2019 | 4 | |
Presidente | BALAGUE CAVA JOEL | 16/08/2019 | 4 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | FONTS CAVESTANY IGNACIO | 16/08/2019 | 93 | |
Consejero | INVEREADY ASSET MANAGEMENT SGEIC SA | 16/08/2019 | 107 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | MARTINEZ LOSAS SILVIA | 16/08/2019 | 84 | |
Consejero | ROIG CERRUDO ANA | 16/08/2019 | 3 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados