Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A81356008 |
---|---|
Antigüedad | 28 años (29/04/1996) |
Domicilio | Calle Tomas Redondo 2, Nave 3-1 28033 - Madrid |
Teléfono | 917670*** |
(ven***) | |
WEB | elmejorsum*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Acero |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | CAMARA DECIMAVILLA MANUEL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PEREZ ALONSO JOSE MANUEL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000010880TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PEREZ ALONSO JOSE MANUEL |
Aud.Supl.: | DIZ VARELA VICENTE MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 34818 ,F 111, S 8, H M 173321, I/A 27 ( 3.01.22) CVE: BORME-A-2022-6-28 |
N° de acto 000001441TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Secretario: | CAMARA DECIMAVILLA MANUEL |
Nombramientos. | Consejero: | GAVILANES DE LA CALLERAMON |
Consejero: | CARABAÑA LACASTA IRENE | |
Secretario: | GARCIA GARCIA GREGORIO | |
Reelecciones. | Consejero: | GARCIA GARCIAGREGORIO |
Consejero: | CAMARA DECIMAVILLA MANUEL | |
Con.Delegado: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Consejero: | CARABAÑAORTEGA JOSE MANUEL | |
Presidente: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 34818 , F 111, S 8, H M 173321,I/A 26 (27.12.21) CVE: BORME-A-2022-1-28 |
N° de acto 000016836TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PEREZ ALONSO JOSE MANUEL |
Aud.Supl.: | DIZ VARELA VICENTE MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T34818 , F 110, S 8, H M 173321, I/A 25 ( 9.01.19) CVE: BORME-A-2019-10-28 |
N° de acto 000326813TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA GARCIA GREGORIO |
Registro Mercantil de MADRID T 34818 , F 110, S 8, H M 173321, I/A 24(29.07.16) CVE: BORME-A-2016-150-28 |
N° de acto 000326812TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | CUBERO BAENA MARIA ASCENSION |
Apoderado: | CARABAÑA LACASTA IRENE | |
Registro Mercantil de MADRID T 34818 , F110, S 8, H M 173321, I/A 23 (29.07.16) CVE: BORME-A-2016-150-28 |
N° de acto 000326811TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SASO VIAS CARLOS |
Nombramientos. | Consejero: | GARCIA GARCIA GREGORIO |
Reelecciones. | Consejero: | CAMARA DECIMAVILLA MANUEL |
Secretario: | CAMARA DECIMAVILLA MANUEL | |
Con.Delegado: | CARABAÑA ORTEGAJOSE MANUEL | |
Consejero: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Presidente: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 10988 , F 129, S 8, H M 173321, I/A 22 (29.07.16) CVE: BORME-A-2016-150-28 |
N° de acto 000534940TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO |
Presidente: | GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO | |
Consejero: | JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALES SA | |
Representan: | SASO VIAS CARLOS | |
Secretario: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Nombramientos. | Consejero: | CAMARA DECIMAVILLA MANUEL |
Secretario: | CAMARA DECIMAVILLA MANUEL | |
Presidente: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Consejero: | SASO VIAS CARLOS | |
Reelecciones. | Con.Delegado: | CARABAÑA ORTEGAJOSE MANUEL |
Consejero: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 10988 , F 129, S 8, H M 173321, I/A 21(22.12.14) CVE: BORME-A-2014-249-28 |
N° de acto 000672005TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2014-249-28 | |
Registro Mercantil de MADRID T 10988 , F 129, S 8, H M 173321, I/A 21(22.12.14) CVE: BORME-A-2014-249-28 |
N° de acto 000306974TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | SERRANO 41 AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 10988 , F 128, S 8, H M 173321, I/A 20 (23.07.10) CVE: BORME-A-2010-148-28 |
N° de acto 000226907TELEBEARING SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Con.Delegado: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL |
Consejero: | JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALESSA | |
Consejero: | GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO | |
Consejero: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Presidente: | GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO | |
Secretario: | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | |
Representan: | SASO VIAS CARLOS | |
Registro Mercantil de MADRID T 10988 , F 127, S 8, H M173321, I/A 19 (26.05.10) CVE: BORME-A-2010-107-28 |
Ver más actos del BORME de TELEBEARING SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TELEBEARING SA.
Auditor CuentasPEREZ ALONSO JOSE MANUEL
Análisis del Descenso en el Ranking de Ventas de TELEBEARING SA
El análisis del ranking de ventas de 2022 de Infonif revela un cambio notable para TELEBEARING SA. A pesar del aumento en las ventas, de 4,21 M? en 2021 a 4,52 M? en 2022, la empresa ha descendido en el ranking. Este descenso puede indicar desafíos adicionales en áreas como la eficiencia operativa o la rentabilidad. TELEBEARING SA debe tomar medidas para abordar estas áreas y mejorar su posición en el mercado. Las cuentas anuales ofrecen una visión detallada de la situación financiera de TELEBEARING SA, con balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Descubre más sobre las cuentas anuales aquí: Cuentas Anuales de TELEBEARING SA..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CARABAÑA LACASTA IRENE | 27/12/2021 | 1 | |
Secretario | GARCIA GARCIA GREGORIO | 27/12/2021 | 32 | |
Consejero | GAVILANES DE LA CALLE RAMON | 27/12/2021 | 4 | |
Consejero | GARCIA GARCIA GREGORIO | 29/07/2016 | 32 | |
Consejero | CAMARA DECIMAVILLA MANUEL | 22/12/2014 | 3 | |
Presidente | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | 22/12/2014 | 3 | |
Consejero delegado | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | 26/05/2010 | 3 | |
Consejero | CARABAÑA ORTEGA JOSE MANUEL | 26/05/2010 | 3 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados