Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B64429921 |
---|---|
Antigüedad | 18 años (29/12/2006) |
Domicilio | Cl Sant Marti De L''erm, 1b, 3º 1º 08960 - (Sant Just Desvern) - Barcelona |
Teléfono | 933719*** |
- | |
WEB | pile*** |
Denominación anterior | FOLSANMED SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | 5*** |
Cargo Directivo | PASCALINE MARIE BEATRICE LECLERC (Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | RSM SPAIN AUDITORES SLP |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000043635PILEJE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | RSM SPAIN AUDITORES SLP |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 10, S 8, H B 343289, I/A 13(17.01.24) CVE: BORME-A-2024-19-08 |
N° de acto 000283311PILEJE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | VILASECA CASAS ANNA MARIA |
Apoderado: | VILASECA CASAS ANNA MARIA | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F9, S 8, H B 343289, I/A 12 ( 8.06.22) CVE: BORME-A-2022-115-08 |
N° de acto 000283310PILEJE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | ADM.UNICO: | PILEJE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS |
REPR.143 RRM: | PASCALINE LECLERC | |
Nombramientos. | ADM.SOLIDAR.: | PILEJE SAS |
ADM.SOLIDAR.: | RENAUD PRADIER | |
REPR.143 RRM: | PASCALINE MARIE BEATRICE LECLERC | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 9, S 8, H B 343289, I/A 11 ( 8.06.22) CVE: BORME-A-2022-115-08 |
N° de acto 000520112PILEJE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | REPR.143 RRM: | CHRISTIAN SEYRIG |
Nombramientos. | REPR.143 RRM: | PASCALINE LECLERC |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 9, S 8, H B 343289, I/A 10 (23.11.21) CVE: BORME-A-2021-230-08 |
N° de acto 000038754PILEJE SL |
||
---|---|---|
Modificación de poderes. | Apoderado: | VILASECA CASAS ANNA MARIA |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 9, S 8, H B 343289, I/A9 (21.01.16) CVE: BORME-A-2016-19-08 |
N° de acto 000019251PILEJE SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | CL SANT MARTI DE L'ERM,1B P.3 PTA.1 (SANT JUST DESVERN) | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 9,S 8, H B 343289, I/A 8 (11.01.16) CVE: BORME-A-2016-11-08 |
N° de acto 000439684PILEJE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | VILASECA CASAS ANNA MARIA |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 8, S 8, H B 343289, I/A 7(25.10.11) CVE: BORME-A-2011-211-08 |
N° de acto 000439683PILEJE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | REPR.143 RRM: | GILLES JEAN PAUL MARIE ROLLAND |
Nombramientos. | REPR.143 RRM: | CHRISTIAN SEYRIG |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 8, S 8, H B 343289, I/A 6 (25.10.11) CVE: BORME-A-2011-211-08 |
N° de acto 000320103PILEJE SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2011-211-08 | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 8, S 8, H B 343289, I/A 6 (25.10.11) CVE: BORME-A-2011-211-08 |
N° de acto 001167931PILEJE SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-B-2011-158-08 | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 39257 , F 8, S 8, H B 343289, I/A 6 (25.10.11) CVE: BORME-A-2011-211-08 |
Ver más actos del BORME de PILEJE SL
3.000,00 EUROS
08/10/2008
Result. Suscrito9.000,00 EUROS
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PILEJE SL.
Auditor CuentasRSM SPAIN AUDITORES SLP
Análisis del Descenso en el Ranking de Ventas de PILEJE SL
La evaluación del ranking de ventas de 2022 de Infonif muestra un cambio significativo para PILEJE SL. Aunque las ventas aumentaron de 6,03 M? en 2021 a 7,12 M? en 2022, la empresa ha descendido en el ranking. Este descenso puede indicar desafíos adicionales en áreas como la rentabilidad o la eficiencia operativa. PILEJE SL debe tomar medidas para mejorar su posición en el mercado. Las cuentas anuales proporcionan información detallada sobre la situación financiera de PILEJE SL, con balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Obtén más información sobre las cuentas anuales aquí: Cuentas Anuales de PILEJE SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | PASCALINE MARIE BEATRICE LECLERC | 08/06/2022 | 1 | |
Administrador solidario | PILEJE SAS | 08/06/2022 | 1 | |
Administrador solidario | RENAUD PRADIER | 08/06/2022 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados