Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B17136235 |
---|---|
Antigüedad | 37 años (27/06/1987) |
Domicilio | Cl Ginesta 31 17457 - (Riudellots De La Selva) - Gerona |
Teléfono | 972478*** |
(inf***) | |
WEB | perforacionsgiro*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Girona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos alimenticios |
---|---|
Nº de Empleados | 1*** |
Cargo Directivo | JORDI RAMIREZ PEREZ (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000066347PERFORACIONS GIRONA SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | En el BORME 14 de fecha 22 de enero de 2021, referente a la sociedad "PERFORACIONS GIRONA SL" se publicóerróneamente el nombramiento de Don Jose Jorge Perez Ortega como Consejero Delegado Solidario cuando en realidad debiónombrarse con dicho cargo a Don JORDI RAMIREZ PEREZ | |
Registro Mercantil de GIRONA T 225 , F 82, S 8, H GI 4266, I/A 8 (18.01.21) CVE: BORME-A-2021-28-17 |
N° de acto 000030888PERFORACIONS GIRONA SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | MIQUEL RAMIREZ ARNAU |
Nombramientos. | Consejero: | JORDI RAMIREZ PEREZ |
Cons.Del.Sol: | JOSE JORGE PEREZ ORTEGA | |
Registro Mercantil de GIRONA T 225 , F 82, S 8, H GI 4266, I/A 8 (18.01.21) CVE: BORME-A-2021-14-17 |
N° de acto 001018336PERFORACIONS GIRONA SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2021-14-17 | |
Registro Mercantil de GIRONA T 225 , F 82, S 8, H GI 4266, I/A 8 (18.01.21) CVE: BORME-A-2021-14-17 |
N° de acto 001021538PERFORACIONS GIRONA SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-216-17 | |
Registro Mercantil de GIRONA T 225 , F 82, S 8, H GI 4266, I/A 8 (18.01.21) CVE: BORME-A-2021-14-17 |
N° de acto 000115985PERFORACIONS GIRONA SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | JOSE JORGE PEREZ ORTEGA |
Adm. Solid.: | ELVIRA ORTEGA GONZALEZ | |
Adm. Solid.: | MIQUEL RAMIREZ ARNAU | |
Nombramientos. | Consejero: | ELVIRA ORTEGA GONZALEZ |
Presidente: | ELVIRA ORTEGA GONZALEZ | |
Consejero: | JOSE JORGE PEREZ ORTEGA | |
Secretario: | JOSE JORGE PEREZ ORTEGA | |
Consejero: | MIQUEL RAMIREZ ARNAU | |
Cons.Del.Sol: | JOSE JORGE PEREZ ORTEGA | |
Cons.Del.Sol: | MIQUEL RAMIREZ ARNAU | |
Modificaciones estatutarias. | 28. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- EL CARGO DE ADMINISTRADOR SERA RETRIBUIDO. TENDRA COMO RETRIBUCION LA CANTIDAD FIJA QUE, EN CADA CASO, MARQUE LA JUNTA GENERAL PARA CADA EJERCICIO. CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: ADMINISTRADORES SOLIDARIOS A CONSEJO DE ADMINISTRACION | |
Otros conceptos: | SE MODIFICA LA DENOMINACION DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DEBIDO A LA REORGANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL, PASANDO A SER EL MISMO CALLE GINESTA Nº 31-33 DE RIUDELLOTS DE LA SELVA | |
Registro Mercantil de GIRONA T 225, F 82, S 8, H GI 4266, I/A 7 (19.02.08) CVE: |
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PERFORACIONS GIRONA SL.
Auditor Cuentas-
Visión profunda del ascenso en el ranking de ventas de PERFORACIONS GIRONA SL
Se proporciona una visión profunda sobre el ascenso en el ranking de ventas de PERFORACIONS GIRONA SL en 2022 de Infonif. Con ventas de 1,65 M? en 2022 mayores que las ventas de 2021 en 1,31 M?, PERFORACIONS GIRONA SL ha mejorado significativamente su posición en el mercado. Este cambio refleja una mayor competitividad y eficacia empresarial. Para una comprensión más detallada de su situación financiera, se sugiere acceder a las cuentas anuales de PERFORACIONS GIRONA SL. Las cuentas anuales contienen información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Puede obtener las cuentas anuales haciendo clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de PERFORACIONS GIRONA SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | JORDI RAMIREZ PEREZ | 18/01/2021 | 1 | |
Consejero delegado solidario | JOSE JORGE PEREZ ORTEGA | 18/01/2021 | 1 |
Últimos servicios consultados