Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A17121849 |
---|---|
Antigüedad | 56 años (01/04/1968) |
Domicilio | Cl Salincs 5 17255 - (Begur) - Gerona |
Teléfono | - |
- | |
WEB | peregiralt*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Girona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Construcción y Desarrollo |
---|---|
Nº de Empleados | 4*** |
Cargo Directivo | IMMA GIRALT VENTURA (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000026810PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | JUAN CARLOS GIRALT VALERO |
Nombramientos. | Adm. Unico: | JUAN CARLOS GIRALTVALERO |
Registro Mercantil de GIRONA T 3015 , F 188, S 8, H GI 4896, I/A 33 (12.01.23) CVE: BORME-A-2023-12-17 |
N° de acto 000420172PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 238/2012 |
FIRME: | SI, Fecha de resolución 11/07/2022. Auto de conclusión delconcurso. Cumplimiento del convenio actual | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL GIRONA | |
Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
Resoluciones: | Procedimiento concursal | por cumplimiento de convenio |
Situación concursal. | FIRME: | SI, Fecha de resolución 11/07/2022. Cese de las limitaciones de las facultades de administración |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL GIRONA | |
Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
Resoluciones: | Cese de las limitaciones de lasfacultades de administración | |
Registro Mercantil de GIRONA T 3015 , F 188, S 8, H GI 4896, I/A 32 (13.09.22) CVE: BORME-A-2022-180-17 |
N° de acto 000191983PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 238/2012 |
FIRME: | SI, Fecha de resolución 08/02/2022. Auto de declaración decumplimiento de convenio | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL GIRONA | |
Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
Resoluciones: | Integramente cumplido el convenio aprobado el 23 de julio de 2013 | |
Registro Mercantil de GIRONA T 3015 , F 188, S 8, H GI 4896, I/A 31(22.04.22) CVE: BORME-A-2022-82-17 |
N° de acto 000381358PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ADRIA GIRALT MARTINEZ |
Registro Mercantil de GIRONA T 3015 , F 187, S 8, H GI 4896, I/A 30 (29.08.19) CVE: BORME-A-2019-170-17 |
N° de acto 000460437PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ SALINCS 5 (BEGUR) | |
Registro Mercantil de GIRONA T 3015 , F 187, S 8, H GI 4896, I/A 29 (12.11.18) CVE: BORME-A-2018-221-17 |
N° de acto 000416090PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | INMACULADA GIRALT VENTURA |
Nombramientos. | Adm. Unico: | JUAN CARLOS GIRALTVALERO |
Registro Mercantil de GIRONA T 2713 , F 118, S 8, H GI 4896, I/A 28 (17.10.17) CVE: BORME-A-2017-203-17 |
N° de acto 000065488PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 238/2012 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/07/2013. Sentencia de aprobación delconvenio | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL GIRONA | |
Juez: | HUGO NOVALES BILBAO | |
Resoluciones: | La aprobación del convenioobtenido en la Junta General de acreedores de fecha 4 de julio de 2013 | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 238/2012.Fecha de resolución 2/05/2012 |
Revocación de administradores concursales | ||
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL GIRONA | |
Juez: | HUGONOVALES BILBAO | |
Administrador Concursal. | Fecha 23/07/2013, NIF/CIF B17978982. PUEO MELER ADVOCATS SLP | |
Registro Mercantil de GIRONA T 2713 , F 118, S 8, H GI 4896, I/A 27 ( 4.02.14) CVE: BORME-A-2014-29-17 |
N° de acto 000061085PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | JOSE MANUEL GIRALT VALERO |
Registro Mercantil de GIRONA T 2713 , F 118, S 8, H GI 4896, I/A 26 (31.01.14) CVE: BORME-A-2014-27-17 |
N° de acto 000061084PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | JOSE MANUEL GIRALT VALERO |
Adm. Mancom.: | INMACULADA GIRALT VENTURA | |
Nombramientos. | ADM.UNICO: | INMACULADA GIRALT VENTURA |
Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados aAdministrador único |
Registro Mercantil de GIRONA T 2713 , F 118, S 8, H GI 4896, I/A 25 (31.01.14) CVE: BORME-A-2014-27-17 |
N° de acto 000205214PERE GIRALT SAGRERA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 238/2012 |
FIRME: | Si, Fecha de resolucion 15/04/2013. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL GIRONA | |
Juez: | HUGO NOVALES BILBAO | |
Resoluciones: | La finalizacion de la fase comun yapertura de la fase de Convenio. Se convoca Junta de acreedores, a celebrar en la Sala de audiencias del jzugado el dia 4 de.julio de2013, a las 10:00 horas | |
Registro Mercantil de GIRONA T 2713 , F 118, S 8, H GI 4896, I/A 24 (24.04.13) CVE: BORME-A-2013-83-17 |
Ver más actos del BORME de PERE GIRALT SAGRERA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PERE GIRALT SAGRERA SA.
Auditor Cuentas-
Efecto del aumento en el ranking de ventas de PERE GIRALT SAGRERA SA
Se analiza el efecto del aumento en el ranking de ventas de PERE GIRALT SAGRERA SA en 2022 de Infonif. Las ventas de 2,93 M? en 2022 han superado las ventas de 2021 en 2,68 M?, lo que ha llevado a PERE GIRALT SAGRERA SA a mejorar su posición en el mercado. Este cambio destaca el crecimiento y la competitividad de PERE GIRALT SAGRERA SA. Para profundizar en la situación financiera, es recomendable consultar las cuentas anuales de PERE GIRALT SAGRERA SA, que ofrecen información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Acceda a las cuentas anuales a través del siguiente enlace: Cuentas Anuales de PERE GIRALT SAGRERA SA..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | JUAN CARLOS GIRALT VALERO | 17/10/2017 | 2 | |
Consejero | IMMA GIRALT VENTURA | 22/01/2009 | 2 |
Últimos servicios consultados