Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B76224096 |
---|---|
Antigüedad | 9 años (11/05/2015) |
Domicilio | Avda Juan Carlos I29 - 4ª Planta, Centro Comercia 35004 - (Palmas De Gran Canaria, Las) - Palmas, Las |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Las Palmas |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Alojamiento y casinos |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | CREUTZMANN LARS (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000034661MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | SecreNoConsj: | PEMAN CUBILLO CARLOS |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2328 , F 53, S 8, H GC 49761, I/A 24 (28.12.23) CVE: BORME-A-2024-16-35 |
N° de acto 000022851MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | Rectificada la publicación de la inscripción 24º de la sociedad "MEETING POINT INVESTMENT, S.L." en cuanto a laomisión del nombramiento del Secretario No Consejero, D. Carlos Peman Cubillo | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2328 , F 53, S 8, H GC 49761,I/A 24 b (28.12.23) CVE: BORME-A-2024-11-35 |
N° de acto 000007756MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RIVERO RODRIGUEZ ANGEL JOSE |
Consejero: | AHUJA KHIANTANI NAMRATA | |
Secretario: | RIVERORODRIGUEZ ANGEL JOSE | |
Con.Delegado: | RIVERO RODRIGUEZ ANGEL JOSE | |
Presidente: | LORENTE LOPEZ VENANCIO | |
Nombramientos. | Consejero: | CREUTZMANN LARS |
Consejero: | MARKGRAF KARL JOSEF | |
Presidente: | MARKGRAF KARL JOSEF | |
VsecrNoConsj: | GONZALEZ OJEDA MARIA ISABEL | |
Con.Delegado: | CREUTZMANN LARS | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2328 , F 53, S 8, HGC 49761, I/A 24 (28.12.23) CVE: BORME-A-2024-4-35 |
N° de acto 000405635MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | MORENO HERNANDEZ HUMBERTO RAMON |
Apo.Manc.: | SANCHEZ GUTIERREZ ENRIQUE | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2263 , F 81, S 8, H GC 49761, I/A 23 (11.09.23) CVE: BORME-A-2023-179-35 |
N° de acto 000303025MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | DELGADO GUTIERREZ JESUS MANUEL |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ DE LA SIERRA ANTONIO | |
Apo.Manc.: | PEREZ OJEDA ANACRISTINA | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2263 , F 81, S 8, H GC 49761, I/A 22 (27.06.23) CVE: BORME-A-2023-126-35 |
N° de acto 000201419MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | CABRERA ESTEVANEZ JAIRO ALEJANDRO |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2263 , F 81, S 8, H GC 49761, I/A21 (21.04.23) CVE: BORME-A-2023-82-35 |
N° de acto 000563391MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | RODRIGUEZ DE LA SIERRA ANTONIO |
Apo.Manc.: | PEREZ OJEDA ANA CRISTINA | |
Apo.Manc.: | MOREY GUTIERREZARISTIDES JOSE | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | AHUJA KHIANTANI NAMRATA |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2263 , F 81, S 8, H GC49761, I/A 20 (15.12.22) CVE: BORME-A-2022-243-35 |
N° de acto 000557018MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DEL OJO RODRIGUEZ ANTONIO |
Nombramientos. | Consejero: | AHUJA KHIANTANI NAMRATA |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2263 , F 81, S 8, H GC 49761, I/A 19 (14.12.22) CVE: BORME-A-2022-241-35 |
N° de acto 000533520MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 3. Domicilio social.- |
Cambio de domicilio social. | AVDA JUAN CARLOS I29 - 4ª PLANTA, CENTRO COMERCIA (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2263 , F 81, S 8, H GC 49761, I/A18 (28.11.22) CVE: BORME-A-2022-231-35 |
N° de acto 000261966MEETING POINT INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | WEILAND MARKUS |
Presidente: | WEILAND MARKUS | |
Nombramientos. | Consejero: | LORENTELOPEZ VENANCIO |
Presidente: | LORENTE LOPEZ VENANCIO | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2263 , F 80, S 8, H GC 49761, I/A 17(27.05.22) CVE: BORME-A-2022-106-35 |
Ver más actos del BORME de MEETING POINT INVESTMENT SL
3.994.000,00 Euros
27/09/2016
Result. Suscrito4.000.000,00 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MEETING POINT INVESTMENT SL.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
Análisis del Descenso en el Ranking de Ventas de MEETING POINT INVESTMENT SL
La evaluación del ranking de ventas de 2022 de Infonif destaca un cambio significativo para MEETING POINT INVESTMENT SL. Aunque las ventas aumentaron de 88677,58 en 2021 a 95839,54 en 2022, la empresa ha descendido en el ranking. Este descenso puede indicar desafíos adicionales en áreas como la eficiencia operativa o la rentabilidad. MEETING POINT INVESTMENT SL debe emprender acciones correctivas para mejorar su posición en el mercado. Las cuentas anuales proporcionan información detallada sobre la situación financiera de MEETING POINT INVESTMENT SL, con balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Obtén más detalles sobre las cuentas anuales aquí: Cuentas Anuales de MEETING POINT INVESTMENT SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CREUTZMANN LARS | 28/12/2023 | 6 | |
Consejero delegado | CREUTZMANN LARS | 28/12/2023 | 6 | |
Vicesecretario no consejero | GONZALEZ OJEDA MARIA ISABEL | 28/12/2023 | 69 | |
Consejero | MARKGRAF KARL JOSEF | 28/12/2023 | 3 | |
Presidente | MARKGRAF KARL JOSEF | 28/12/2023 | 3 | |
Consejero | LORENTE LOPEZ VENANCIO | 27/05/2022 | 7 | |
Secretario | RIVERO RODRIGUEZ ANGEL | 14/05/2021 | 1 | |
Consejero | RIVERO RODRIGUEZ ANGEL | 14/05/2021 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados