Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B17004763 |
---|---|
Antigüedad | 67 años (31/08/1957) |
Domicilio | Pz Diputacio 2 17001 - (Girona) - Gerona |
Teléfono | 972641*** |
- | |
WEB | branco*** |
Denominación anterior | INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Girona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Construcción y Desarrollo |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | ELSA BERTRAN BRANCOS (Administrador mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | LAVINIA AUDITORIA & CONSUTORIA SLP |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000271711INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ANTONIO FARRE JOVE |
Registro Mercantil de GIRONA S 8 , H GI 7244, I/A 61 ( 7.06.24) CVE: BORME-A-2024-115-17 |
N° de acto 000302373INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | JOSEP ULLASTRES ROCHES |
Registro Mercantil de GIRONA T 3129 , F 17, S 8, H GI 7244, I/A 60 ( 2.09.20) CVE: BORME-A-2020-174-17 |
N° de acto 000031144INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ANTONIO FARRE JOVE |
Registro Mercantil de GIRONA T 3129 , F 17, S 8, H GI 7244, I/A 59 (11.01.17) CVE: BORME-A-2017-14-17 |
N° de acto 000005012INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SA |
||
---|---|---|
Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SOCIEDAD LIMITADA |
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARIA JOSEFA NUÑEZ ALMEDA |
Presidente: | MARIA JOSEFA NUÑEZ ALMEDA | |
Consejero: | LAURA BRANCOS DAGA | |
Secretario: | LAURA BRANCOS DAGA | |
Consejero: | ELSA BERTRAN BRANCOS | |
Consejero: | MARIA FRANCISCABRANCOS NUÑEZ | |
Nombramientos. | Adm. Mancom.: | LAURA BRANCOS DAGA |
Adm. Mancom.: | ELSA BERTRAN BRANCOS | |
Adm. Mancom.: | MARIA FRANCISCABRANCOS NUÑEZ | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradoresmancomunados |
Registro Mercantil de GIRONA T 2528 , F 76, S 8, H GI 7244, I/A 58 (28.12.16) CVE: BORME-A-2017-3-17 |
N° de acto 000529489INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Dir. General: | ANTONIO FARRE JOVE |
Registro Mercantil de GIRONA T 2528 , F 75, S 8, H GI 7244, I/A 57 (21.12.15) CVE: BORME-A-2015-248-17 |
N° de acto 000107335INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Dir. General: | ENRIC BATLLE ALABALL |
Apoderado: | ENRIC BATLLE ALABALL | |
Apoderado: | ENRIC BATLLE ALABALL | |
Registro Mercantil de GIRONA T 2528 , F 75, S 8, H GI 7244, I/A 56 ( 3.03.15) CVE: BORME-A-2015-49-17 |
N° de acto 000492542INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ENRIC BATLLE ALABALL |
Registro Mercantil de GIRONA T 2528 , F 75, S 8, H GI 7244, I/A 55 (12.11.13) CVE: BORME-A-2013-221-17 |
N° de acto 000120498INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ENRIC BATLLE ALABALL |
Registro Mercantil de GIRONA T 2528 , F 75, S 8, H GI 7244, I/A 54 ( 5.03.13) CVE: BORME-A-2013-49-17 |
N° de acto 000120497INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Dir. General: | ENRIC BATLLE ALABALL |
Registro Mercantil de GIRONA T 2528 , F 74, S 8, H GI 7244, I/A 53 ( 5.03.13) CVE: BORME-A-2013-49-17 |
N° de acto 000487654INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | LAVINIA AUDITORIA & CONSUTORIA SLP |
Registro Mercantil de GIRONA T 2528 , F 74, S 8, H GI 7244, I/A 52(16.11.12) CVE: BORME-A-2012-227-17 |
Ver más actos del BORME de INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SL.
Auditor CuentasLAVINIA AUDITORIA & CONSUTORIA SLP
Análisis del Descenso en el Ranking de Ventas de INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SL
El impacto del cambio en el ranking de ventas de 2022 de Infonif es significativo para INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SL. Aunque las ventas aumentaron de 1,60 M? en 2021 a 1,71 M? en 2022, la empresa ha descendido en el ranking. Este descenso puede indicar desafíos adicionales más allá de las ventas, como la rentabilidad o la eficiencia operativa. INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SL debe tomar medidas para abordar estas áreas y mejorar su posición en el mercado. Las cuentas anuales proporcionan una visión detallada de la situación financiera de INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SL, con balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Descubre más sobre las cuentas anuales aquí: Cuentas Anuales de INDUSTRIAS CERAMICAS BRANCOS SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador mancomunado | ELSA BERTRAN BRANCOS | 28/12/2016 | 1 | |
Administrador mancomunado | LAURA BRANCOS DAGA | 28/12/2016 | 1 | |
Administrador mancomunado | MARIA FRANCISCA BRANCOS NUÑEZ | 28/12/2016 | 1 |
Últimos servicios consultados