Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B92672450 |
---|---|
Antigüedad | 19 años (08/08/2005) |
Domicilio | Le Village, Local 15 Ctra.istan Km.1 29602 - (Marbella) - Malaga |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Málaga |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | SERVICO DE COMIDA |
---|---|
Nº de Empleados | 1*** |
Cargo Directivo | SUND FREDRIK EINAR (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000032828FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | BERGER RONALD STUART |
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | KYNASTON TROTMAN JENNIFER LOUISE |
Nombramientos. | Adm. Unico: | SUND FREDRIK EINAR |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L2843, F 212, S 8, H MA 80839, I/A 9 (15.01.20) CVE: BORME-A-2020-16-29 |
N° de acto 000021192FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | KRENSLER PHILIP EMANUEL |
Nombramientos. | Adm. Unico: | KYNASTON TROTMAN JENNIFER LOUISE |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L 2843, F 211, S 8, H MA 80839, I/A 8 ( 5.01.17) CVE: BORME-A-2017-10-29 |
N° de acto 000009872FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ATHAR AMER |
Nombramientos. | Adm. Unico: | KRENSLER PHILIP EMANUEL |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L 2843, F 211, S 8, H MA 80839, I/A 7 (29.12.15) CVE: BORME-A-2016-6-29 |
N° de acto 000458078FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | TREZISE MICHAEL JOHN |
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | BENNISKAMIL |
Adm. Mancom.: | IMRIE ALISTAIR SCOTT RUSSELL | |
Adm. Mancom.: | KRENSLER VICTOR BORJE ULF | |
Adm. Mancom.: | GIMENEZ VEGA CONOSCIUTO LEANDRO | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | ATHAR AMER |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradoresmancomunados a Administrador único |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L 2843, F 211, S 8, H MA 80839, I/A 6 (30.10.15) CVE: BORME-A-2015-217-29 |
N° de acto 000068452FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | SMALL GREGORY JOHN |
Reelecciones. | Adm. Mancom.: | IMRIE ALISTAIR SCOTTRUSSELL |
Adm. Mancom.: | KRENSLER VICTOR BORJE ULF | |
Adm. Mancom.: | GIMENEZ VEGA CONOSCIUTO LEANDRO | |
Adm. Mancom.: | BENNIS KAMIL | |
Registro Mercantil de MÁLAGA T3932, L 2843, F 211, S 8, H MA 80839, I/A 5 ( 5.02.15) CVE: BORME-A-2015-31-29 |
N° de acto 000486878FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 34.667,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 94.667,00 Euros | |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L 2843, F 210, S8, H MA 80839, I/A 4 ( 6.11.13) CVE: BORME-A-2013-218-29 |
N° de acto 000457633FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2013-218-29 | |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L 2843, F 210, S8, H MA 80839, I/A 4 ( 6.11.13) CVE: BORME-A-2013-218-29 |
N° de acto 000068836FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | IMRIE ALISTAIR SCOTT RUSSELL |
Adm. Solid.: | KRENSLER VICTOR BORJE ULF | |
Adm. Solid.: | GIMENEZ VEGACONOSCIUTO LEANDRO | |
Adm. Solid.: | SMALL GREGORY JOHN | |
Nombramientos. | Adm. Mancom.: | IMRIE ALISTAIR SCOTTRUSSELL |
Adm. Mancom.: | KRENSLER VICTOR BORJE ULF | |
Adm. Mancom.: | GIMENEZ VEGA CONOSCIUTO LEANDRO | |
Adm. Mancom.: | SMALL GREGORY JOHN | |
Adm. Mancom.: | BENNIS KAMIL | |
Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administradores mancomunados |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L 2843, F 210, S 8, H MA 80839, I/A 3 ( 5.02.10) CVE: BORME-A-2010-32-29 |
N° de acto 000317518FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-A-2010-32-29 | |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L 2843, F 210, S 8, H MA 80839, I/A 3 ( 5.02.10) CVE: BORME-A-2010-32-29 |
N° de acto 000062490FUNKY FLAVA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | IMRIE ALISTAIR SCOTT RUSSELL |
Adm. Mancom.: | KRENSLER VICTOR BORJE ULF | |
Nombramientos. | Adm.Solid.: | IMRIE ALISTAIR SCOTT RUSSELL |
Adm.Solid.: | KRENSLER VICTOR BORJE ULF | |
Adm.Solid.: | GIMENEZ VEGA CONOSCIUTO LEANDRO | |
Adm.Solid.: | SMALLGREGORY JOHN | |
Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados aAdministradores solidarios |
Registro Mercantil de MÁLAGA T 3932, L 2843, F 210, S 8, H MA 80839, I/A 2 (16.01.09) CVE: BORME-A-2009-23-29 |
Ver más actos del BORME de FUNKY FLAVA SL
34.667,00 Euros
06/11/2013
Result. Suscrito94.667,00 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de FUNKY FLAVA SL.
Auditor Cuentas-
Ascenso notable en el ranking de ventas de FUNKY FLAVA SL
Se observa un ascenso notable en el ranking de ventas de FUNKY FLAVA SL en 2022 de Infonif. Con ventas de 1,20 M? en 2022 mayores que las ventas de 2021 en 662913,79, FUNKY FLAVA SL ha consolidado su posición en el mercado. Este avance refleja el compromiso y la eficiencia de FUNKY FLAVA SL en el cumplimiento de sus objetivos. Para conocer más detalles sobre su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de FUNKY FLAVA SL. Las cuentas anuales proporcionan una visión detallada de los balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Para acceder a las cuentas anuales, visite el siguiente enlace: Cuentas Anuales de FUNKY FLAVA SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | SUND FREDRIK EINAR | 15/01/2020 | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados