Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B84753292 |
---|---|
Antigüedad | 18 años (15/06/2006) |
Domicilio | Francisco Gervas, 14 28108 - (Alcobendas) - Madrid |
Teléfono | 914900*** |
(inf***) | |
WEB | comercialelectri*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
---|---|
Nº de Empleados | 2*** |
Cargo Directivo | GUARDEÑO SANCHEZ MARIA CARIDAD (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | COUSO Y RUANO AUDITORES SLP |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000004112COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | COUSO Y RUANO AUDITORES SLP |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 217, S 8, H M 410365, I/A 21(26.12.23) CVE: BORME-A-2024-2-28 |
N° de acto 000046913COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | GUARDEÑO SANCHEZ JOAQUIN |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 216, S 8, H M 410365, I/A 20(20.01.23) CVE: BORME-A-2023-19-28 |
N° de acto 000030946COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | GUARCONSA SA |
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DIAZ GONZALEZAMANDO |
Consejero: | ALONSO OSMA PEDRO JULIAN | |
Consejero: | ROMERO MUÑOZ ISAAC | |
Presidente: | DIAZ GONZALEZ AMANDO | |
Secretario: | ROMERO MUÑOZ ISAAC | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | GUARDEÑO SANCHEZ MARIA CARIDAD |
Otros conceptos: | Cambiodel Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único | |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 215, S 8, H M410365, I/A 19 (12.01.23) CVE: BORME-A-2023-13-28 |
N° de acto 000538684COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 1.204.080,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 1.975.920,00 Euros | |
Otros conceptos: | Serenumeran las participaciones sociales representativas del capital de la sociedad | |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 215, S 8, H M410365, I/A 18 (30.11.22) CVE: BORME-A-2022-233-28 |
N° de acto 000029010COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Auditor: | RSM SPAIN AUDITORES SLP |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 214, S 8, H M 410365, I/A 17 (16.01.22) CVE: BORME-A-2022-14-28 |
N° de acto 000347291COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | RSM SPAIN AUDITORES SLP |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 214, S 8, H M 410365, I/A 16 ( 6.10.20) CVE: BORME-A-2020-199-28 |
N° de acto 000347290COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ROMERO PERNUDO ANA MARIA |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 214, S 8, H M 410365, I/A 15 (6.10.20) CVE: BORME-A-2020-199-28 |
N° de acto 000005781COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Auditor: | BORES LORING CONTROL SLP |
Nombramientos. | Auditor: | RSM SPAIN AUDITORES SLP |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 213, S 8, H M 410365, I/A 14 (26.12.17) CVE: BORME-A-2018-3-28 |
N° de acto 000512053COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | BORES LORING CONTROL SL |
Registro Mercantil de MADRID T 31338 , F 213, S 8, H M 410365, I/A 13 ( 9.12.15) CVE: BORME-A-2015-240-28 |
N° de acto 000366709COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | APROBAR Y RATIFICAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2.013 YEN CONSECUENCIA, APROBAR EL ACUERDO DE FUSION DE LA ENTIDAD -ILUMINACION COELSA, S.A., MEDIANTE LAABSORCION POR -COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L.- | |
Fusión por absorción. | Sociedades absorbidas: | ILUMINACIONCOELSA SA |
Registro Mercantil de MADRID T 22912 , F 96, S 8, H M 410365, I/A 12 ( 8.08.13) CVE: BORME-A-2013-156-28 |
Ver más actos del BORME de COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL.
Auditor CuentasCOUSO Y RUANO AUDITORES SLP
Análisis del ascenso en el ranking de ventas de COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL
Se realiza un análisis del ascenso en el ranking de ventas de COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL en 2022 de Infonif. Las ventas de 6,45 M? en 2022 han experimentado un aumento en comparación con las ventas de 2021 en 5,49 M?, lo que indica un progreso significativo en la posición de COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL en el mercado. Para una comprensión más completa de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL. Estas cuentas contienen información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Obtenga más información visitando el siguiente enlace: Cuentas Anuales de COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | GUARDEÑO SANCHEZ MARIA CARIDAD | 12/01/2023 | 8 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados