Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A41562646 |
---|---|
Antigüedad | 32 años (13/10/1992) |
Domicilio | Plaza Villa Pepita, Bloque Nº2, Bajo A 41701 - (Dos Hermanas) - Sevilla |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | CLIPEUS SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Inmobiliarias y similares |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | DIAZ HERNANDEZ MARIA JOSE (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | SR AUDITORES SLP |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000025654CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | ROMERO ROMERO BLANCA |
Apoderado: | ROMERO ROMERO BLANCA | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6348 , F 126, S 8, HSE 10261, I/A 30 ( 9.01.23) CVE: BORME-A-2023-11-41 |
N° de acto 000023835CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | LOZANO ROMAN MARIA DE LA LUZ |
Nombramientos. | Adm. Unico: | DIAZ HERNANDEZ MARIAJOSE |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6348 , F 126, S 8, H SE 10261, I/A 29 (10.01.22) CVE: BORME-A-2022-12-41 |
N° de acto 000000855CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Adm. Unico: | LOZANO ROMAN MARIA DE LA LUZ |
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 6.Domicilio social |
Cambio de domicilio social. | PLAZA VILLA PEPITA - BLOQUE 2, BAJO A C.P 41701 (DOS HERMANAS) | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6348 , F 125, S 8, H SE 10261, I/A 28 (23.12.20) CVE: BORME-A-2021-1-41 |
N° de acto 000155801CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LOZANO ROMAN MARIA DE LA LUZ |
Nombramientos. | Consejero: | LOZANO ROMAN MARIA DELA LUZ |
Registro Mercantil de SEVILLA T 3272 , F 160, S 8, H SE 10261, I/A 27 (29.03.17) CVE: BORME-A-2017-67-41 |
N° de acto 000115377CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | LOZANO ROMAN MANUEL |
Adm. Solid.: | OJEDA MERINO JOSE LUIS | |
Adm. Solid.: | LOZANO ROMAN MARIA DE LA LUZ | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | LOZANO ROMAN MARIA DE LA LUZ |
Modificaciones estatutarias. | 17. Organización y de laadministración de la sociedad.- | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administradorúnico |
Registro Mercantil de SEVILLA T 3272 , F 160, S 8, H SE 10261, I/A 26 ( 1.03.17) CVE: BORME-A-2017-50-41 |
N° de acto 000115376CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OJEDA MERINO JOSE LUIS |
Presidente: | OJEDA MERINO JOSE LUIS | |
Consejero: | LOZANOROMAN MANUEL | |
Vicepresid.: | LOZANO ROMAN MANUEL | |
Cons.Del.Sol: | OJEDA MERINO JOSE LUIS | |
Cons.Del.Sol: | LOZANO ROMAN MANUEL | |
SecreNoConsj: | REY HERMOSO JOSE MARIA | |
Nombramientos. | Adm. Solid.: | LOZANO ROMAN MANUEL |
Adm. Solid.: | OJEDA MERINO JOSELUIS | |
Adm. Solid.: | LOZANO ROMAN MARIA DE LA LUZ | |
Modificaciones estatutarias. | 17. Organización y de la administración de la sociedad.- | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradores solidarios |
Registro Mercantil de SEVILLA T 3272 , F 160, S 8, H SE 10261, I/A 25 ( 1.03.17) CVE: BORME-A-2017-50-41 |
N° de acto 000115375CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ROMERO ROMERO BLANCA |
Registro Mercantil de SEVILLA T 3272 , F 159, S 8, H SE 10261, I/A 24 ( 1.03.17) CVE: BORME-A-2017-50-41 |
N° de acto 000228370CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 4.828.000,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 172.000,00 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | MODIFICADO EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- |
Registro Mercantil de SEVILLA T 3272 , F 159, S8, H SE 10261, I/A 23 (28.05.15) CVE: BORME-A-2015-104-41 |
N° de acto 000458672CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | SecreNoConsj: | REY HERMOSO JOSE MARIA |
Consejero: | OJEDA MERINO JOSE LUIS | |
Presidente: | OJEDAMERINO JOSE LUIS | |
Consejero: | LOZANO ROMAN MANUEL | |
Vicepresid.: | LOZANO ROMAN MANUEL | |
Consejero: | ROMEROROMERO BLANCA | |
Cons.Del.Sol: | OJEDA MERINO JOSE LUIS | |
Cons.Del.Sol: | LOZANO ROMAN MANUEL | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 3272 , F 158, S 8,H SE 10261, I/A 22 (18.10.13) CVE: BORME-A-2013-205-41 |
N° de acto 000247226CLIPEUS SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | SR AUDITORES SLP |
Registro Mercantil de SEVILLA T 3272 , F 158, S 8, H SE 10261, I/A 21 (17.05.13) CVE: BORME-A-2013-99-41 |
Ver más actos del BORME de CLIPEUS SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CLIPEUS SA.
Auditor CuentasSR AUDITORES SLP
Impacto positivo del ascenso en el ranking de ventas de CLIPEUS SA
Se destaca el impacto positivo del ascenso en el ranking de ventas de CLIPEUS SA en 2022 de Infonif. Con ventas de 1,09 M? en 2022 superiores a las ventas de 2021 en 388712,79, CLIPEUS SA ha mejorado su posición en el mercado. Este cambio resalta el crecimiento y la competitividad de CLIPEUS SA. Para una visión más detallada de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de CLIPEUS SA. Las cuentas anuales ofrecen una descripción completa de los balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Para acceder a las cuentas anuales, haga clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de CLIPEUS SA..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | DIAZ HERNANDEZ MARIA JOSE | 10/01/2022 | 6 | |
Consejero | LOZANO ROMAN MARIA DE LA LUZ | 29/03/2017 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados