Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B53144382 |
---|---|
Antigüedad | 28 años (15/10/1996) |
Domicilio | Cl Apartado De Correos 2049 5 03500 - Alicante |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Transporte terrestre |
---|---|
Nº de Empleados | 2*** |
Cargo Directivo | MARTINEZ IVORRA ALEJANDRO (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000073912BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 400/2020 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 1/12/2021. Sentencia de aprobación delconvenio | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE | |
Juez: | JUAN IGNACIO MARTINEZ AROCA | |
Procedimiento concursal | 400/2020. Fecha de resolución 13/01/2020 | |
Revocación de administradoresconcursales | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE | |
Juez: | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS | |
Administrador Concursal. | Fecha 1/12/2021, NIF/CIF B73859779. CERDA CONSULTORES Y AUDITORES SLP | |
Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 400/2020 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 1/12/2021. Auto de formación de la sección decalificación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE | |
Juez: | JUAN IGNACIO MARTINEZ AROCA | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 4052 , F 51, S 8, H A 39908, I/A 12 (10.02.22) CVE: BORME-A-2022-34-03 |
N° de acto 000529190BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 400/2020 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 10/09/2021. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE | |
Juez: | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 4052 , F 51, S 8, H A 39908, I/A 11 (29.11.21) CVE: BORME-A-2021-234-03 |
N° de acto 000187117BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 400/2020. Fecha de resolución 13/01/2020 |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE | |
Juez: | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS | |
Administrador Concursal. | Fecha 13/01/2020, NIF/CIF B73859779. CERDA CONSULTORES Y AUDITORES SLP | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 4052 , F 50, S 8, H A 39908, I/A 10 (19.04.21) CVE: BORME-A-2021-77-03 |
N° de acto 000056271BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 400/2020 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 13/10/2020 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE | |
Juez: | LEANDRO BLANCOGARCIA-LOMAS | |
Procedimiento concursal | 400/2020 | |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 13/10/2020.Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE | |
Juez: | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 4052 , F 50, S 8, H A 39908, I/A 9 (28.01.21) CVE: BORME-A-2021-24-03 |
N° de acto 000308142BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo 5º. Capital social. ARTICULO 6 .- Transmisión inter vivos participaciones sociales. ARTICULO 7.- Transmisión mortis causa participaciones sociales. ARTICULO 9 .- Funcionamiento Junta General. ARTICULO 10º.- ConvocatoriaJunta General. ARTICULO 12º.- La administración de la Sociedad | |
Ampliacion del objeto social. | A.- La instalación, construcción,prestación, explotación y desarrollo de: I.- Toda clase de servicios de transporte mediante cualquier modo y por cualquier medio y enespecial los servicios discrecionales y regulares permanentes del uso general de viajeros, equipajes y encargos por carretera, regul | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 4052 , F 49, S 8, H A 39908, I/A 8 (19.07.17) CVE: BORME-A-2017-142-03 |
N° de acto 000303878BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | MARTINEZ IVORRA FRANCISCO |
Apo.Manc.: | MARTINEZ POVEDA JUAN CARLOS | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 1960 ,F 17, S 8, H A 39908, I/A 7 (17.07.17) CVE: BORME-A-2017-140-03 |
N° de acto 000300274BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | MARTINEZ IVORRA FRANCISCO |
Nombramientos. | Consejero: | MARTINEZ IVORRA MIGUELANGEL |
Presidente: | MARTINEZ IVORRA MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | MARTINEZ POVEDA VICENTE | |
Secretario: | MARTINEZPOVEDA VICENTE | |
Consejero: | MARTINEZ IVORRA FRANCISCO | |
Consejero: | MARTINEZ IVORRA ALEJANDRO | |
Consejero: | MARTINEZ POVEDA JUANCARLOS | |
Consejero: | MARTINEZ POVEDA FELIPE | |
Con.Delegado: | MARTINEZ IVORRA MIGUEL ANGEL | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ IVORRAMIGUEL ANGEL | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ IVORRA ALEJANDRO | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ POVEDA FELIPE | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ POVEDA VICENTE | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZIVORRA FRANCISCO | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ POVEDA JUAN CARLOS | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
Registro Mercantil de ALICANTE T 1960 , F 16, S 8, H A 39908, I/A 6 (13.07.17) CVE: BORME-A-2017-139-03 |
N° de acto 000142028BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Abril de 2011) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2017-139-03 | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 1960 , F 16, S 8, H A 39908, I/A 6 (13.07.17) CVE: BORME-A-2017-139-03 |
N° de acto 000200001BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Mayo de 2010) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2011-81-03 | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 1960 , F 16, S 8, H A 39908, I/A 6 (13.07.17) CVE: BORME-A-2017-139-03 |
N° de acto 000011896BONIBUS SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2008) | 2007 | |
CVE | BORME-B-2010-109-03 | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 1960 , F 16, S 8, H A 39908, I/A 6 (13.07.17) CVE: BORME-A-2017-139-03 |
Ver más actos del BORME de BONIBUS SL
75.000,00 EUROS
17/12/2008
Result. Suscrito150.000,00 EUROS
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BONIBUS SL.
Auditor Cuentas-
Análisis del ascenso en el ranking de ventas de BONIBUS SL
Se ha realizado un análisis sobre el ascenso en el ranking de ventas de BONIBUS SL en 2022 de Infonif. Con ventas de 1,30 M? en 2022 superiores a las ventas de 2021 en 779455,04, BONIBUS SL ha mejorado su posición en el mercado. Este cambio sugiere un aumento en la competitividad de BONIBUS SL. Para una visión más completa de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de BONIBUS SL. Las cuentas anuales proporcionan información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Puede obtener las cuentas anuales haciendo clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de BONIBUS SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado mancomunado | MARTINEZ IVORRA ALEJANDRO | 13/07/2017 | 2 | |
Consejero | MARTINEZ IVORRA ALEJANDRO | 13/07/2017 | 2 | |
Consejero delegado mancomunado | MARTINEZ IVORRA FRANCISCO | 13/07/2017 | 2 | |
Consejero | MARTINEZ IVORRA FRANCISCO | 13/07/2017 | 2 | |
Consejero | MARTINEZ IVORRA MIGUEL ANGEL | 13/07/2017 | 6 | |
Presidente | MARTINEZ IVORRA MIGUEL ANGEL | 13/07/2017 | 6 | |
Consejero delegado mancomunado | MARTINEZ IVORRA MIGUEL ANGEL | 13/07/2017 | 6 | |
Consejero delegado | MARTINEZ IVORRA MIGUEL ANGEL | 13/07/2017 | 6 | |
Consejero delegado mancomunado | MARTINEZ POVEDA FELIPE | 13/07/2017 | 4 | |
Consejero | MARTINEZ POVEDA FELIPE | 13/07/2017 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados