Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B85875482 |
---|---|
Antigüedad | 14 años (01/02/2010) |
Domicilio | C/ Velazquez, 27, 1º Izquierda 28001 - Madrid |
Teléfono | 914262*** |
- | |
WEB | afs-fin*** |
Denominación anterior | AFS FINANCE ADVISORS EAFI SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | FERNANDEZ SANCHEZ DE LA MORENA ANA BELEN (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2021 |
Auditor | CAPITAL AUDITORS ANDCONSULTANTS SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000320524AFS FINANCE ADVISORS EAFI SL |
||
---|---|---|
Cambio de denominación social. | AFS FINANCE FINANZAS CONDUCTUALES SL | |
Cambio de objeto social. | a) Otras actividadesde consultoría de gestión empresarial. d) Actuar como representante, en nombre y por cuenta de una gestora de instituciones deinversión colectiva, en las operaciones comprendidas en el ámbito de la declaración de actividades de la misma, de conformidad con lanormativa vigente | |
Registro Mercantil de MADRID T 27407 , F 187, S 8, H M 493973, I/A 6 ( 7.07.23) CVE: BORME-A-2023-133-28 |
N° de acto 000009532AFS FINANCE ADVISORS EAFI SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL |
Registro Mercantil de MADRID T 27407 , F 187, S 8, H M 493973, I/A 5(31.12.20) CVE: BORME-A-2021-5-28 |
N° de acto 000034121AFS FINANCE ADVISORS EAFI SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL |
Registro Mercantil de MADRID T 27407 , F 186, S 8, H M 493973, I/A4 (15.01.18) CVE: BORME-A-2018-16-28 |
N° de acto 000036829AFS FINANCE ADVISORS EAFI SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Auditor: | CERVANTES AUDITORES SLP |
Nombramientos. | Auditor: | CAPITAL AUDITORS ANDCONSULTANTS SL |
Registro Mercantil de MADRID T 27407 , F 186, S 8, H M 493973, I/A 3 (20.01.15) CVE: BORME-A-2015-18-28 |
N° de acto 000173442AFS FINANCE ADVISORS EAFI SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Mayo de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2015-18-28 | |
Registro Mercantil de MADRID T 27407 , F 186, S 8, H M 493973, I/A 3 (20.01.15) CVE: BORME-A-2015-18-28 |
N° de acto 000117199AFS FINANCE ADVISORS EAFI SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | CERVANTES AUDITORES SLP |
Registro Mercantil de MADRID T 27407 , F 186, S 8, H M 493973, I/A 2 ( 4.03.11) CVE: BORME-A-2011-51-28 |
N° de acto 000063657AFS FINANCE ADVISORS EAFI SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 1.02.10 |
Objeto social: | ASESORAMIENTO EN MATERIA DE INVERSION,ENTENDIENDOSE POR TAL LA PRESTACIONDE RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS A UN CLIENTE, SEA A PETICION DEESTE O POR INICIATIVA DE LA EMRPESA DE SERVICIOS DE INVERSION, CON RESPECTO A UNA OMAS OPERACIONESRELATIVAS A INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
Domicilio: | C/ VELAZQUEZ, 27, 1º IZQUIERDA (MADRID) | |
Capital: | 3.010,00 Euros | |
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | FERNANDEZ SANCHEZ DE LA MORENA ANA BELEN |
Nombramientos. | ADM.UNICO: | FERNANDEZ SANCHEZ DE LA MORENA ANA BELEN |
Registro Mercantil de MADRID T 27407 , F 185, S 8, H M 493973, I/A 1 ( 4.02.10) CVE: BORME-A-2010-30-28 |
3.010,00 Euros 04/02/2010
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AFS FINANCE FINANZAS CONDUCTUALES SL.
Auditor CuentasCAPITAL AUDITORS ANDCONSULTANTS SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | FERNANDEZ SANCHEZ DE LA MORENA ANA BELEN | 04/02/2010 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados